——市委书记大数据分析
在管理权限上,大连、青岛、宁波、厦门、深圳等5个国家计划单列市为副省级。沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、广州、成都、西安等10个省会市为副省级。上述15个城市统称为副省级城市。这些副省级城市党政四大班子均按副省级配置,其市委书记常态由省委常委兼任。
目前这15个副省级城市市委书记全部配齐。现在我们来一起盘点下这15个副省级城市市委书记。
1.辽宁省委副书记、沈阳市委书记王新伟,1967年8月出生,河南平顶山市宝丰县人,2020年3月晋升副部级,2021年10月转任沈阳市委书记,为20届中央候补委员。
2.辽宁省委常委、大连市委书记熊茂平,1967年2月出生,江西九江市永修县人,2021年2月晋升副部级,2023年4月转任大连市委书记。
3.吉林省委常委、长春市委书记张恩惠,1966年12月出生,内蒙古呼和浩特市托克托县人,2020年2月晋升副部级,2023年4月转任长春市委书记。
4.黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记于洪涛,1967年10月出生,山东烟台市海阳市人,2022年5月晋升副部级,2024年1月转任哈尔滨市委书记。
5.江苏省委常委、南京市委书记韩立明,女,1964年9月出生,江苏常州市人,2019年10月晋升副部级,2021年4月转任南京市委书记,为20届中央候补委员。
6.浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,1970年1月出生,江苏镇江市丹阳市人,2016年11月晋升副部级,2021年12月转任杭州市委书记,为20届中央候补委员。
7.浙江省委常委、宁波市委书记彭佳学,1965年5月出生,安徽安庆市潜山市人,2018年1月晋升副部级,2021年1月转任宁波市委书记,为20届中央候补委员。
8.福建省委常委、厦门市委书记崔永辉,1970年11月出生,湖北恩施州人,2020年6月晋升副部级,2021年10月转任厦门市委书记,为20届中央候补委员。
9.山东省委常委、济南市委书记刘强,1971年3月出生,宁夏中卫市海原县人,2018年9月晋升副部级,2022年3月转任济南市委书记,为20届中央候补委员。
10.山东省委常委、青岛市委书记曾赞荣,1969年8月出生,湖南邵阳市邵东市人,2021年2月晋升副部级,2023年12月转任青岛市委书记,为20届中央候补委员。
11.湖北省委常委、武汉市委书记郭元强,1965年7月出生,河南信阳市光山县人,2018年1月晋升副部级,2021年9月转任武汉市委书记,为20届中央候补委员。
12.广东省委常委、广州市委书记郭永航,1965年10月出生,山东济南市济阳区人,2021年10月晋升副部级,2023年10月转任广州市委书记。
13.广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利,1965年9月出生,山东临沂市人,2017年3月晋升副部级,2022年4月转任深圳市委书记,为20届中央委员。
14.四川省委常委、成都市委书记曹立军,1972年11月出生,湖南长沙市人,2020年6月晋升副部级,2024年8月转任成都市委书记。
15.陕西省委常委、西安市委书记方红卫,1966年6月出生,陕西渭南市富平县人,2021年5月晋升副部级,同年11月转任西安市委书记,为20届中央候补委员。
年龄大小
15位书记平均年龄56.8岁(平均出生时间1967年11月)。其中,年龄最长为南京市委书记韩立明1964年出生,同时她也是唯一的女性。其他10位65后,4位70后。年龄最小为成都市委书记曹立军1972年出生。
籍贯分布
15位书记籍贯分布于10个省份。山东有3位人数最多,江苏、河南、湖南各有2位,内蒙古、安徽、江西、湖北、陕西、宁夏各有1位。按区域分,东部地区5位,中部地区7位,西部地区3位。
15位书记中,除南京市委书记韩立明、西安市委书记方红卫以外,其余13位书记均为异地即不在本人省籍任职。有趣的是,广州市委书记郭永航籍贯在另一个副省级市济南。省会长春市委书记熊茂平籍贯在另一个省会呼和浩特市,成都市委书记曹立军籍贯也在另一个省会长沙市,
任职时间
15位书记晋升副部级平均时间接近5年(平均晋升时间2019年11月),其中杭州市委书记刘捷晋升副部级时间最长已接近8年,其次孟凡利也已7.5年,晋升副部级时间最短为哈尔滨市委书记于洪涛(也是唯一2022年晋升副部级的)。
担任市委书记平均时间超过2年(平均开始担任书记时间2022年8月),时间最长为宁波市委书记彭佳学已接近4年,但成都市委书记曹立军刚刚于上个月底才上任。
党内身份
15位书记中,仅有1位中央委员(深圳市委书记孟凡利),有9位中央候补委员。
15位书记均为省委常委,其中有3位省委副书记(辽宁省委副书记、沈阳市委书记王新伟,浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利)。
姓名趣闻
15位书记有13个姓氏,其中刘姓2位(杭州市委书记刘捷、济南市委书记刘强,恰好是唯二的单名)、郭姓2位(武汉市委书记郭元强、广州市委书记郭永航),其余11个姓氏均为单一人。
(文内图片均来自网络)
作者 | 黄超年
各位朋友,您一定对历史、地理和数学等有一点点兴趣,您可以关注“超超的史地纵横”!本号致力于传播史地小知识和趣闻轶事,将不时为您奉上一道道开胃的“史地小菜”,欢迎多提宝贵意见。